共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
窦德龙 《共产党员(沈阳)》2008,(7):42-42
5月12日,安徽省黄山市政协原副主席吴洪明(副厅级)站在该省芜湖市中级法院法庭上受审。吴洪明在安徽省蚌埠市任职期间,作为分管土地、规划、城建、企业等工作的副市长,在两起土地审批过程中,滥用职权,违规审批,给国家造成了6800余万元经济损失。 相似文献
2.
3.
范跃红 《共产党员(沈阳)》2007,(19)
9月4日上午9点30分,宁波市政协原副主席励奎铭因犯受贿罪、滥用职权罪被判处有期徒刑13年,并处没收个人财产人民币10万元,受贿所得赃款人民币41万余元被收缴国库。 相似文献
4.
5.
落马前担任河南省项城市政协副主席兼市第一人民医院院长的刘荣领,曾数次出名,2003年他被评为"周口市孝顺儿子",2013年6月8日遭歹徒绑架。这位副处级领导被绑架一案,惊动了河南省公安厅。三名歹徒的作案动机很简单,刘荣领是医院院长,肯定有钱。三名歹徒的判断没错,2015年7月16日,受贿638万元、行贿5万元的刘荣领,被法院数罪并罚判处有期徒刑十三年。 相似文献
6.
岳源 《共产党员(沈阳)》2009,(18)
今年,湖南省纪委、省监察厅直接立案厅级干部7人,衡阳市政协原副主席蔡敦诚受贿案名列其中。与蔡案一起浮出水面的,还有跟随蔡长达10年的情妇王媛(化名)。 相似文献
7.
短信——勾魂的钓饵
事情还得从2006年春节前讲起。准备过春节了,人们把尽情的快乐挂在脸上,但陈红例外。
2006年1月27日,农历腊月二十八。陈红早早起来,准备带丈夫和3岁的女儿回娘家看望父母。自打2005年国庆节后她就再也没有回去过。原因是她长期失眠,神经官能症恶化,不得不住院治疗。 相似文献
8.
正蒙启良同志简历蒙启良同志,男,苗族,1957年5月出生,贵州都匀人,1982年2月参加工作,1982年1月加入中国共产党,中央党校研究生学历。1978年4月至1982年2月,贵州民族学院政治系政治理论专业学习;1982年2月至1984年11月,先后任贵州省黔南州委办公室秘书科秘书、副科长;1984年11月至1989年8月,任贵州省都匀市副市长(其间:1985年3月至1985 相似文献
9.
10.
11.
一心想发财的同村老乡刘某,做梦都没想到竟被一个陌生男子的“雕虫小计”骗走了多年用汗水攒下的积蓄。 农五师八十九团某连的刘某一天到场部办完事,在回连队途中,同道的一名外地男子过来搭讪,说他会吹“仙气”。他拿出一张5元纸币捏在手里,然后朝手里吹了几口“仙气”,那男子伸开手时,5元变成了10元。这时,老乡已看着了迷,对此深信不疑。这位会吹“仙气”的男 相似文献
12.
朱礼文 《共产党员(沈阳)》2009,(22)
9月17日,安徽省六安市政协原副主席周益先被法院以受贿罪、巨额财产来源不明罪判处有期徒刑11年6个月,并处没收个人财产人民币15万元,非法所得全部追缴。周益先在担任六安市叶集镇党委书 相似文献
13.
“孩子放学有人管,留守老人有人看;土地集中连成片,大把大把好赚钱”8月12日,温江万春镇青少年活动空间,几个放暑假的小学生一边下棋,一边说笑,口中不时蹦出上面的句子。陪同采访的镇党委副书记尹书记介绍说,这是镇上宣传农村工作“四大基础工程”的顺口溜。 相似文献
14.
今年8月23日,骄阳似火,在南岸区鸡冠石镇的重庆贵鑫机械厂门口,镇经济发展管理办公室主任王平与正要出门的厂长黄光军撞了个满怀。 相似文献
15.
16.
“三年清知府,十万雪花银”,这是对清朝贪官的真实写照。谁想到历史的车轮转至今天.广州市公用事业局局长丁振武,比古代贪官更有过之而无不及。他在职8年,疯狂为自己聚敛钱财,从1993年至1999年先后收受有关人员所送的人民币165.8万元,涉案金额高达500多万元。2001年5月17日,丁振开被押上法庭公审。身居要职的丁振武是怎样从一个正厅级干部堕落为阶下囚的呢?其蜕变过程发人深省! 相似文献
17.
2002年3月12日,我们在监狱采访了“山东潍坊第一贪”丁凝。就在几个月前,即2001年8月13日,山东省潍坊市中级人民法院经过审理,对建国以来潍坊市这起最大的贪污案作出一审判决:被告人丁凝犯贪污罪、挪用公款罪、诈骗罪,数罪并罚,决定执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人梁亮犯贪污罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。 相似文献
18.
《共产党员(河北)》2018,(4)
正叶冬松叶冬松,男,汉族,1958年11月生,安徽无为人,1981年6月入党,1977年3月参加工作,南开大学经济研究所政治经济学专业毕业,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师、高级工程师。现任省政协主席、党组书记。1977.03——1978.02安徽省长丰县岗集公社知青1978.02——1982.01长春地质学院地质仪器系探矿工程专业学习1982.01——1984.06安徽省地质局、地矿局技工学校干部(其间:1982.04——1984.06借调安徽省地质局、地矿局政治部宣传处工作)1984.06——1986.08安徽省地矿局政治部组织处干事1986.08——1988.08安徽省地矿局三二一地质队副队长1988.08——1990.01安徽省地矿局劳务公司副经理、党支部副书记 相似文献
20.