共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
3.
《重庆市人民政府公报》2005,(16)
重庆市人民政府2005年8月8日以渝府人[2005]20号文发出通知,决定:朱荣禄同志退休,免去其重庆市粮食局巡视员职务;重庆市人民政府20 05年8人 相似文献
4.
5.
《贵州政报》2005,(5)
省人民政府决定(黔府任[2005]12号):刘瑞兰任贵州省物价局副局长;李洪任贵州省安全生产监督管理局副局长(试用期一年);宋和平任贵州省安全生产监督管理局总工程师(试用期一年);陈训华任贵州省人民政府督查室主任(试用期一年);杨德林任贵州省人民政府办公厅助理巡视员;张明忠正式任贵州省农业厅总畜牧师,任职时间从2004年3月起计算;吴金才任贵州省民族宗教事务委员会助理巡视员;孙荆华任贵州省旅游局助理巡视员;赵志德任贵州省地方税务局助理巡视员;冯奇光任贵州省信访局助理巡视员;徐仕光任贵州省供销合作社联合社副主任(试用期一年);顾久任贵州省文史研究馆馆长,免去其毕节地区行署副专员职务;程鹏飞任贵州省文史研究馆副馆长(试用期一年); 相似文献
6.
7.
《重庆市人民政府公报》2003,(9)
重庆市人民政府2003年4月26日以渝府人[2003]23号文发出通知,决定:聘任冯祈善、赵泽隆、雷春浓、邱道持、张学良、陈年、柳恩梅为重庆市人民政府参事,聘任期限从2003年4月21日至2006年4月21日。李进军、杨明成、李亚军、杨渡军、万世坪、邓 相似文献
8.
《重庆市人民政府公报》2003,(12)
重庆市人民政府2003年6月19日以渝府人[2003]29号文发出通知,决定:任命杜再文为重庆市人民政府国有企业监事会工作办公室监事会主席(正厅局级);唐英瑜为重庆市发展计划委员会副主任(正厅局级);沈晓钟为重庆市发展计划委员会副主任(试用期1年):杨林为重庆市经济委员会副主任(兼);汤宗伟为重庆市经济委员会副主任;李永梅、李棉芳、谢朝金、许先贵、刘京生、董许林、熊平山为重庆市监察局监察专员;袁天长、吴秋鸿为重庆市民政局副局长(试用期1年);王永端、陈明辉为重庆市司法局副局长;陈元春、封毅为重庆市财政局副局长(试用期1年); 相似文献
9.
《重庆市人民政府公报》2003,(20)
重庆市人民政府2003年10月16日以渝府人[2003]44号文发出通知,接市人大常委会《关于周旭同志任职的通知》(渝人发[2003]16号),经2003年9月26日重庆市第二届人民代表大会常务委员会第五次会议审议通过:任命周旭为重庆市科学技术委员会主任。 相似文献
10.
《重庆市人民政府公报》2003,(1)
重庆市人民政府2002年12月29日以渝府人[2002]28号文发出通知,决定:任命周慕冰为重庆市人民政府办公厅主任;崔坚、吴冰、王学斯、何智亚为重庆市人民政府副秘书长(正厅局级);周天云为重庆市人民政府副秘书长(兼);严晓光为重庆市人民政府办公厅副主任(试用期1年);吕明良为重庆市物价局副局长;吴实再为重庆市民族宗教事务委员会副主任;高进进为重庆市体育局局长;丁小岗为重庆市体育局副局长;蓝富国为重庆市人民政府农村工作办公室副主任;唐步新为重庆市扶贫开发办公室副主任;江朝植为重庆市供销合作总社主任; 相似文献
11.
《重庆市人民政府公报》2003,(4)
重庆市人民政府2003年1月25日以渝府人[2003]3号文发出通知,决定:黄同科退休,免去其重庆市交通委员会巡视员职务;蒙进礼退休,免去其重庆市交通委员会助理巡视员职务;黄鼎燊退休,免去其重庆市规划局助理巡视员职务;陈光裕退休,免去其重庆市机械行业管理办公室助理巡视员职务。重庆市人民政府2003年2月11日以渝府人[2003]4号文发出通知,决定: 相似文献
12.
《重庆市人民政府公报》2003,(6)
重庆市人民政府2003年3月24日以渝府人[2003]12号文发出通知,免去:吴连帆、雷尊宇的重庆市人民政府副秘书长职务。重庆市人民政府2003年3月24日以渝府人[2003]13号文发出通知,决定:奚正训退休,免去其重庆市民族宗教事务委员会助理巡视员职务。重庆市人民政府2003年3月24日以渝府人[2003]14号文发出通知,任命:李健为重庆高等级公路建设投资有限公司董事长(法定代表人)。 相似文献
13.
《重庆市人民政府公报》2004,(1)
重庆市人民政府2003年12月24日以渝府人[2003]59号文发出通知,研究决定:聘任雷亨顺、高绍先、何景华、曾庆宇为重庆市人民政府参事,聘任期限从2003年12月11日至2006年12月11日。唐永智为重庆市人民政府参事,聘任期限从2003年12月11日至2008年12月11日。重庆市人民政府2003年12月28日以渝府人(2003)60号文发出通知,决定:尤世程退休,免去其重庆市国土资源和房屋管理局巡视员职务; 相似文献
14.
《重庆市人民政府公报》2004,(4)
重庆市人民政府2004年2月2日以渝府人[2004]4号文发出通知,决定:孙三元退休,免去其重庆市对外贸易经济委员会助理巡视员职务。重庆市人民政府2004年2月2日以渝府人[2004]5号文发出通知,决定:张根发退休,免去其重庆市文化局巡视员职务。 相似文献
15.
《重庆市人民政府公报》2004,(5)
重庆市人民政府2004年2月2日以渝府人[2004]3号文发出通知,决定:陈天民退休,免去其重庆市人民政府侨务办公室助理巡视员职务。重庆市人民政府2004年2月2日以渝府人[2004]7号文发出通知,决定:林维利退休,免去其重庆市中小企业发展指导局巡视员职务。重庆市人民政府2004年2月25日以渝府人[2004]8号文发出通知,决定: 相似文献
16.
《重庆市人民政府公报》2004,(6)
重庆市人民政府2004年4月7日以渝府人[2004)18号文发出通知,接市人大常委会《关于周慕冰同志任职的通知》(渝人发[2004]1号),经2004年3月25日重庆市第二届人民代表大会常务委员会第八次会议审议通过:任命周慕冰为重庆市人民政府副市长。重庆市人民政府2004年2月28日以渝府人[2004]12号文发出通知,决定:王友伟退休,免去其重庆市国有资产监督管理委员会巡视员职务。 相似文献
17.
《重庆市人民政府公报》2004,(9)
重庆市人民政府2004年4月13日以渝府人[2004]41号文发出通知,决定:任命谢忠碧为重庆市人口和计划生育委员会副主任;简丽为重庆市人口和计划生育委员会副主任(试用期1年)。重庆市人民政府2004年4月13日以渝府人[2004]42号文发出通知,决定:任命徐江为重庆市移民局副局长(试用期1年):陈联德为重庆市移民局巡视员。 相似文献
18.
《重庆市人民政府公报》2004,(11)
重庆市人民政府2004年5月8日以渝府人[2004]65号文发出通知,决定:任命刘作华为重庆市畜牧科学研究院院长。重庆市人民政府2004年5月8日以渝府人[2004]66号文发出通知,决定:任命彭正钧为重庆市国土资源和房屋管理局巡视员。免去彭正钧的重庆市国上资源和房屋管理局副局长职务。重庆市人民政府2004年5月8日以渝府人[2004]67号文发出通知,决定:免去肖陵的重庆市新闻出版局副局长职务。 相似文献
19.
《重庆市人民政府公报》2004,(12)
重庆市人民政府2004年5月21日以渝府人[2004]76号文发出通知,决定:任命张德本为重庆市煤炭工业局副局长。重庆市人民政府2004年5月21日以渝府人[2004]77号文发出通知,决定:任命杨应敏为重庆市人口和计划生育委员会副主任:潘晓阳(女)为重庆市人口和计划生育委员会副主任。重庆市人民政府2004年5月21日以渝府人[2004]78号文发出通知,决定:任命杨庆育为重庆市发展和改革委员会副主任(正厅局级);马述林为重庆市发展和改革委员会副主任(正厅局级);唐英瑜为重庆市发展和改革委员会副主任(正厅局级); 相似文献
20.
《重庆市人民政府公报》2004,(23)
重庆市人民政府2004年11月26日以渝府人[2004]137号文发出通知,决定:任命梁震为重庆市科学技术委员会副主任(试用期1年):徐青为重庆市科学技术委员会副主任(试用期1年);张文为重庆市知识产权局局长(兼);杨民宪为重庆市科学技术委员会助理巡视员;梁培军为重庆市交通委员会副主任 相似文献