共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
《中华人民共和国国务院公报》2014,(7):88-88
2013年8月8日免去翟隽的外交部副部长职务。免去李东生的公安部副部长职务。2014年1月20日任命傅奎为国家预防腐败局副局长(专职,副部长级);免去崔海容的国家预防腐败局副局长职务。 相似文献
3.
《中华人民共和国国务院公报》2011,(21):64-64
2011年4月24日任命成竞业为常驻联合国工业发展组织代表、常驻国际原子能机构代表;免去胡小笛的常驻联合国工业发展组织代表、常驻国际原子能机构代表职务。 相似文献
4.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(22):48-48
2006年4月29日:任命马涛为驻国际民用航空组织理事会代表;免去张亚峰的驻国际民用航空组织理事会代表职务。2006年6月4日:任命刘士余为中国人民银行副行长。 相似文献
5.
《中华人民共和国国务院公报》2009,(26):48-48
2009年6月22日
任命张丕民为国家广播电影电视总局副局长;免去雷元亮的国家广播电影电视总局副局长职务。
2009年7月14日
免去范小建的农业部副部长职务。 相似文献
6.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(22):79-80
2013年6月24日
任命林建华为浙江大学校长,免去其重庆大学校长职务;任命周绪红为重庆大学校长,免去其兰州大学校长职务;任命王乘为兰州大学校长(副部长级)。 相似文献
7.
8.
9.
《中华人民共和国国务院公报》2014,(12):87-88
2014年3月12日任命林念修为国家发展和改革委员会副主任;免去张晓强、杜鹰的国家发展和改革委员会副主任职务。免去姜增伟的商务部副部长职务。2014年3月26日 相似文献
10.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(4):88-88
2012年12月31日
胡海岩继续担任北京理工大学校长。
2013年1月1日
免去尤权的国务院副秘书长职务。
免去王伟的监察部副部长和屈万祥的监察部副部长、国家预防腐败局副局长职务。 相似文献
11.
12.
《中华人民共和国国务院公报》2011,(16):64-64
2011年5月1日任命张少农为国土资源部副部长。任命付建华为国家安全生产监督管理总局副局长;免去梁嘉琨的国家安全生产监督管理总局副局长职务。 相似文献
13.
《中华人民共和国国务院公报》2014,(2):64-64
2013年11月17日免去侯凯的审计署副审计长职务。
2013年11月19日任命张明为外交部副部长;免去宋涛的外交部副部长职务。
2013年11月21日任命刘永富为国务院扶贫开发领导小组办公室主任;免去范小建的国务院扶贫开发领导小组办公室主任职务。 相似文献
14.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(34):71-72
2013年2月21日任命董晓军为常驻国际海底管理局代表处代表;免去郑清典的常驻国际海底管理局代表处代表职务。2013年9月18日免去王继亮的新疆生产建设兵团副政委职务。2013年9月19日 相似文献
15.
16.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(33):48-48
2006年2月24日:任命张明为常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住居规划署代表,免去郭崇立的常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住居规划署代表职务;任命唐国强为常驻联合国工业发展组织代表、常驻国际原子能机构代表,免去吴海龙的常驻联合国工业发展组织代表、常驻国际原子能机构代表职务。2006年4月29日: 相似文献
17.
《中华人民共和国国务院公报》2014,(9):88-88
2013年9月25日 任命黎弘为常驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表;免去张越的常驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表职务。2013年10月5日 任命刘显法为常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住区规划署代表;免去刘光源的常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住区规划署代表职务。 相似文献
18.
19.
20.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(27):80-80
2013年6月13日任命李保东为外交部副部长。免去马朝旭、乐玉成的外交部部长助理职务。2013年8月9日任命傅政华为公安部副部长(兼)。 相似文献