共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《中华人民共和国国务院公报》2007,(24):48-48
2007年6月10日:
任命张弘力为财政部副部长。
2007年6月12日:
任命师淑云(女)为常驻联合国教科文组织代表;免去张学忠的常驻联合国教科文组织代表职务。 相似文献
2.
3.
《中华人民共和国国务院公报》2008,(29):48-48
2008年7月18日:任命王光亚、李辉、何亚非为外交部副部长。2008年8月24日:免去张业遂的外交部副部长职务。2008年9月19日:任命孟建民为国务院国有资产监督管理委员会副主任;免去王瑞祥的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务。 相似文献
4.
《中华人民共和国国务院公报》2012,(5):72
2011年9月19日任命宋涛、程国平为外交部副部长;免去吕国增、李金章的外交部副部长职务。2012年1月8日任命崔玉英(女)为国务院新闻办公室副主任;免去董云虎的国务院新闻办公室副主任职务。免去魏礼群的国家行政学院副院长职务。任命励小捷为国家文物局局长;免去单霁翔的国家文物局局长职务。 相似文献
5.
6.
《中华人民共和国国务院公报》2008,(33):48-48
2008年9月26日:任免尹力为卫生部副部长。免去王君的国家安全生产监督管理总局局长职务。任命黄兰发、王志民为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任;免去郑坤生的中央人 相似文献
7.
8.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(22):79-80
2013年6月24日
任命林建华为浙江大学校长,免去其重庆大学校长职务;任命周绪红为重庆大学校长,免去其兰州大学校长职务;任命王乘为兰州大学校长(副部长级)。 相似文献
9.
《中华人民共和国国务院公报》2009,(26):48-48
2009年6月22日
任命张丕民为国家广播电影电视总局副局长;免去雷元亮的国家广播电影电视总局副局长职务。
2009年7月14日
免去范小建的农业部副部长职务。 相似文献
10.
《中华人民共和国国务院公报》2009,(16):48-48
2009年4月21日
任命孙绍骋为民政部副部长。
2009年4月22日
任命陈元丰为国务院台湾事务办公室副主任。
2009年5月10日
任命徐宪平为国家发展和改革委员会副主任。
任命郭允冲为住房和城乡建设部副部长。 相似文献
11.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(19):48-48
2006年4月27日:任命王野平为国家电力监管委员会副主席;免去邵秉仁的国家电力监管委员会副主席职务。免去段瑞春、姜均露的国有重点大型企业监事会主席职务。 相似文献
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.