共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《广西壮族自治区人民政府公报》2014,(7):32
正2014年2月10日决定:胡俊华同志任广西机场管理集团有限责任公司董事长;免去唐琮沅同志的广西机场管理集团有限责任公司董事长职务。蒋连生同志任自治区卫生和计划生育委员会副主任、巡视员。胡俊华同志任广西民航机场管理局局长;免去唐琮沅同志的广西民航机场管理局局长职务。2014年2月14日决定:杨和荣同志任自治区统计局局长;免去邱祖强同志的自治区统计局局长职务。 相似文献
2.
《广西壮族自治区人民政府公报》2014,(5)
正2013年12月25日决定:免去黄日富同志的自治区旅游局副局长职务。2014年1月15日决定:钟夏平同志任广西科学院院长;免去黄日波同志的广西科学院院长职务。潘世庆同志任广西柳州钢铁(集团)公司董事长;免去梁景理的广西柳州钢铁(集团)公司董事长职务。匡达蔼同志任广西电影集团有限公司董事长;免去李华荣同志的广西电影集团有限公司董事长职务。庞文达同志任广西旅游发展集团有限公司董事长。免去黄家麒同志的自治区人民政府办公厅副巡视员职务,退休。 相似文献
3.
《广西壮族自治区人民政府公报》2015,(6):32
2015年2月11日决定:陈海同志挂任广西国际博览事务局副局长(挂任期二年)。2015年2月15日决定:唐琮沅同志任广西钦州保税港区管理委员会主任(兼);免去曹坤华同志的广西钦州保税港区管理委员会主任职务。曹坤华同志任自治区工业和信息化委员会副主任(正厅长级);免去兰红星同志的自治区工业和信息化委员会副主任职务;免去戴翔同志的自治区工业和信息化委员会副主任职务。谢俊同志任自治区水产畜牧兽医局副局长(副厅长级)。 相似文献
4.
《广西壮族自治区人民政府公报》2016,(4):32
2015年1月12日决定:免去范力同志的中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会常务副主任(正厅长级)职务。2016年1月26日决定:徐书业同志任广西教育学院副院长(正厅级)。免去徐书业同志的钦州学院院长职务。 相似文献
5.
《广西壮族自治区人民政府公报》2014,(6)
正2014年1月29日决定:莫桦同志任自治区铁路建设办公室常务副主任;免去李宏庆同志的自治区铁路建设办公室常务副主任职务。黄济贤同志任自治区公安厅交通管理局(交通警察总队)局长(总队长)。黄显阳同志(自治区粮食局局长)试用期满正式任用,任职时间从2013年1月试用期开始时算起。 相似文献
6.
《广西壮族自治区人民政府公报》2013,(32):32
2013年10月8日免去韦乃扬同志的自治区司法厅副厅长职务,退休。史宝峰同志挂任自治区发展和改革委员会副主任(挂任期一年)。朱鼎朝同志挂任自治区工业和信息化委员会副主任(挂任期一年)。杨竹同志挂任自治区财政厅副厅长(挂任期二年)。汤洪涛同志挂任自治区商务厅副厅长(挂任期一年);张晓青同志挂任自治区商务厅副厅长(挂任期二年)。陈刚同志挂任自治区人民政府国有资产监督管理委员会副主任(挂任期一年)。 相似文献
7.
8.
《广西壮族自治区人民政府公报》2015,(1):31-32
2014年11月27日决定:免去元德新同志的自治区人力资源和社会保障厅副巡视员职务。2014年12月3日决定:吴锡熹同志任自治区国土资源厅副厅长,免去其自治区国土资源厅总工程师职务。2014年12月14日决定:王雷同志任广西国际博览事务局局长(试用期一年);杨雁雁同志(女)任广西国际博览事务局副局长(试用期一年)。操莹同志(女)任自治区安全生产监督管理局总工程师(试用期一年)。陈发科同志任自治区水利厅总工程师(试用期一年)。陈兴才同志任广西医科大学总会计师(试用期一年)。郭连科同志任自治区教育厅巡视员,免去其自治区教育厅副厅长职务。 相似文献
9.
《广西壮族自治区人民政府公报》2015,(5):30
2015年1月22日决定:免去黄远山同志的自治区监察厅副厅长职务。2015年1月26日决定:武波同志(广西民族师范学院院长)试用期满正式任用,任职时间从2014年1月试用期开始时算起。廖斌同志(自治区工商行政管理局副局长)试用期满正式任用,任职时间从2014年1月试用期开始时算起。赵木林同志(自治区水文水资源局局长)试用期满正式任用,任职时间从2013年11月算起。 相似文献
10.
《广西壮族自治区人民政府公报》2014,(11):32
正2014年4月8日决定:李思敏同志任广西科技大学校长(试用期一年)。免去李思敏同志的桂林电子科技大学副校长职务。杨奔同志任梧州学院院长(试用期一年)。钟志英同志(女)任自治区侨务办公室巡视员。黄汝焜同志任自治区发展和改革委员会总经济师(试用期一年)。黎农同志任自治区公安厅国内安全保卫总队总队长(副厅长级,试用期一年); 相似文献
12.
《中华人民共和国国务院公报》2008,(22):48-48
2008年6月9日:任命杨焕宁为公安部副部长(正部长级);免去白景富的公安部副部长职务。2008年6月27日:免去李剑阁的国务院发展研究中心副主任职务。任命雷加富为国务院三峡工程建设委员会办公室(国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室)副主任;免去高金榜的国务院三峡工程建设委员会办公室(国务院三峡工程建设委员会三峡 相似文献
13.
14.
15.
17.
《河南省人民政府公报》2014,(8)
正任命唐远游为河南省工业和信息化厅副厅长(正厅级)。(豫政任[2013]61号)任命郭浩为河南省人民政府副秘书长,免去其河南省人民政府金融服务办公室副主任职务。(豫政任[2013]62号) 相似文献
18.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(17):48-48
2006年4月10日:任命丹珠昂奔为国家民族事务委员会副主任;免去周明甫的国家民族事务委员会副主任职务。任命黄丹华(女)为国务院国有资产监督管理委员会副主任;免去吴晓华的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务。2006年4月24日: 相似文献
19.
《中华人民共和国国务院公报》2015,(7):92
2015年1月23日任命刘强为国务院国有资产监督管理委员会副主任;免去黄淑和、金阳的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务。任命隆国强为国务院发展研究中心副主任。任命王仲田为国务院南水北调工程建设委员会办公室副主任。2015年1月25日免去姚增科的监察部副部长职务。免去霍克的国家旅游局副局长职务。 相似文献
20.