共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
《安徽省人民政府公报》2012,(22):39-40
皖政人字[2012)27号(2012年9月11日)王建刚任淮北师范大学校长(试用期一年),免去其安徽财经大学副校长职务;郑朝贵、吴开华任滁州学院副院长(试用期一年); 相似文献
3.
4.
《安徽省人民政府公报》2008,(11):39-39
皖政人字[2008]13号(2008年4月15日)孙和平任中国国际贸易促进委员会安徽省分会巡视员,免去其中国国际贸易促进委员会安徽省分会副会长职务。皖政人字[2008]14号(2008年4月16日)免去成浩的省人事厅副厅长职务;免去许国云的省地方税务局副局长职务。 相似文献
5.
《安徽省人民政府公报》2008,(17):39-39
皖政人字[2008]27号(2008年8月11日)施平任省发展和改革委员会副主任(名列沈卫国之后),免去其省地方税务局副局长职务;孔晓宏任省发展和改革委员会副主任(名列王建中之后);王颍辉任省劳教局局长; 相似文献
6.
《安徽省人民政府公报》2007,(2):40-40
皖政人字[2006]41号(2006年12月20日)免去钱进的省投资集团有限责任公司总经理职务。皖政人字[2006]42号(2006年12月22日)张俊兼任安徽行政学院(安徽经济管理学院)院长;姚维传任安徽行政学院(安徽经济管理学院)常务副院长; 相似文献
7.
《安徽省人民政府公报》2007,(6):39-39
皖政人字[2007]11号(2007年2月27日)免去韦穗的安徽大学副校长职务。皖政人字[2007]12号(2007年3月1日)颜事龙任安徽理工大学校长(试用期一年); 相似文献
8.
《安徽省人民政府公报》2006,(3)
皖政人字〔2005〕42号(2005年12月31日) 桂建平任省政府国有资产监督管理委员会主任; 免去杨振超的省政府国有资产监督管理委员会主任职务; 朱少春任省政府国有资产监督管理委员会副主任;陈翔任省政府办公厅副主任(试用期一年),免去其省政府办公厅助理巡视员职务; 相似文献
9.
《安徽省人民政府公报》2006,(4)
皖政人字口1万〕41号口Ib年U月31日)△吴久会、刘德华、张德山任省经济委员 会副主任,免去其省政府国有资产监 督管理委员会副主任职务;△常启斌任省经济委员会副主任、省中小 企业局局长;△严深任省经济委员会副主任;△徐经武任省经济委员会副主任(试用期 一年),免去其省发展和改革委员会 助理巡视员职务;△夏传友任省经济委员会离退休工作局局长;△任兆祥任省经济委员会巡视员;△王志明任省经济委员会助理巡视员。皖政人字〔31万)5号口I巧年1月13日)△吴金山任省国防科学技术工业办公室主任;△免去刘大成的省国防科学技术工业办公 室主… 相似文献
10.
《安徽省人民政府公报》2006,(6)
皖政人字〔2以拓)ro号(20(拓年2月21日)△正师职转业干部实建毅继续担任省公安 厅副厅长。皖政人字〔2仪巧)11号(20(万年2月21日)△陈先平任省科学技术厅副巡视员;△朱立贵、李本福任省国家安全厅副巡视员;△武守才任省交通厅副巡视员。皖政人字〔2(X拓〕12号(2(X拓年2月21日)△王键任安徽中医学院院长(试用期一年);△彭朴准歇任安徽中医学院副院长(试用期一年); 一40一△惠国胜任皖南医学院督导员(保留正厅 级待遇);△杜先能、王源扩、李仁群任安徽大学副 校长(试用期一年);△李家新、林钟高任安徽工业大学副校长 (试用期一年);△汪刘送任… 相似文献
11.
《安徽省人民政府公报》2006,(8)
皖政人字〔2006〕13号(2006年3月24日) △正师职转业干部舒贵发任省直机关事务管理局副局长。皖政人字〔2006〕14号(2006年4月5日) △方平任省能源集团有限公司总经理; △免去张绍仓的省能源集团有限公司总经理职务。皖政人字〔2006〕15号(2006年4月5日) 相似文献
12.
《安徽省人民政府公报》2007,(16):40-40
皖政人字[2037]30号(2007年7月17日)△吴劲松、张天培任省发展和改革委员会副主任(试用期一年)。皖政人字[2007]31号(2007年8月3日)△免去万文平的阜阳师范学院副院长职务(保留副院长级待遇)。 相似文献
13.
《安徽省人民政府公报》2007,(23):39-39
皖政人字[2007]47号(2007年11月1日)张立今任宿州学院副院长。皖政人字[2007]48号(2007年11月12日)免去张培银的省教育招生考试院院长职务。皖政人字[2007]49号(2007年11月19日)程跃辉任省交通厅总工程师(试用期一 相似文献
14.
15.
16.
《安徽省人民政府公报》2008,(18):40-40
皖政人字[2008]29号(2008年8月14日)宓建毅任省人民政府副秘书长(名列刘奇之后);周建春任省人民政府金融工作办公室主任(正厅级);张卫民任省人民政府金融工作办公室副主任(副厅级);何结华任省审计厅总审计师(副厅级, 相似文献
17.
18.
《安徽省人民政府公报》2007,(10):40-40
皖政人字[2007]20号(2007年4月18日)汪建国任省地方税务局局长,免去其省财政厅副厅长职务;金启建任省工商行政管理局局长;汪景宁任省统计局局长;免去朱勇的省人民政府副秘书长职务;免去陈先森的省地方税务局局长职务; 相似文献
19.
《安徽省人民政府公报》2006,(9)
皖政人字〔2(X拓〕17号(2仪拓年4月17日)△张苏洲任省广播电影电视局局长、安徽 电视台台长;△汤达祥任省信息产业厅副厅长(名列贺 凌之后),免去其省广播电影电视局 局长、安徽电视台台长职务;△冯潮任省体育局局长;△免去张荣国的省体育局局长职务;△郭永年任省新闻出版局(省版才丸局)局长;△免去刘苹的省新闻出版局(省版权局) 局长职务;△王学银任省直机关事务管理局局长;△免去张学涛的省直机关事务管理局局长 职务;△免去梅劲的省交通厅副厅长职务;△免去王沟的省信息产业厅副厅长职务。皖政人字〔2仪万〕18号(2以拓年4月17日)△熊健任… 相似文献
20.
《安徽省人民政府公报》2008,(2):40-40
皖政人字[2007]56号(砌年12月29日)林红、殷福才任省环境保护局副局长(试用期一年)。皖政人字[2008]1号(2008年1月9日)提名陈鹏任省农村信用社联合社主任(试用期一年)、副理事长人选。 相似文献