共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
3.
《安徽省人民政府公报》2011,(3):39-39
皖政人字[2011]1号(2011年1月8日)刘昭玉任省工商行政管理局巡视员,免去其省工商行政管理局副局长职务;程胤任省工商行政管理局副局长(试用期一年); 相似文献
4.
《安徽省人民政府公报》2007,(17):39-39
皖政人字[2007]32号(2007年8月10日)刘荣华任省发展和改革委员会副主任(名列李朝东之后);王林建任省财政厅副厅长(名列陈先森之后);丁晓牧任省国防科学技术工业办公室副主任;免去盛大全的省新闻出版局(省版权局)副巡视员职务。皖政人字[2007]33号(2007年8月10日)免去蔡文龙的省商务厅副厅长职务。 相似文献
5.
6.
《安徽省人民政府公报》2007,(21):39-39
皖政人字[2007]44号(2007年9月30日)王洵任省科学技术厅副厅长(名列徐根应之后);免去罗宏的省科学技术厅副厅长职务;张雪平任省旅游局副局长。 相似文献
7.
8.
《安徽省人民政府公报》2008,(11):39-39
皖政人字[2008]13号(2008年4月15日)孙和平任中国国际贸易促进委员会安徽省分会巡视员,免去其中国国际贸易促进委员会安徽省分会副会长职务。皖政人字[2008]14号(2008年4月16日)免去成浩的省人事厅副厅长职务;免去许国云的省地方税务局副局长职务。 相似文献
9.
《安徽省人民政府公报》2007,(9):39-39
皖政人字[2007]17号(2007年3月27日)林海任省人事厅副厅长(试用期一年);葛余清任省外国专家局局长(试用期一年)。皖政人字[2007]18号(2007年4月9日)王建中任省发展和改革委员会副主任; 相似文献
10.
11.
《安徽省人民政府公报》2012,(16):48-48
皖政人字[2012]21号(2012年7月26日)△王晓弟、祝会光任省人民政府驻上海办事处巡视员,免去其省人民政府驻上海办事处副主任职务; 相似文献
12.
13.
《安徽省人民政府公报》2008,(10):40-40
皖政人字[2008]11号(2008年4月15日)孙良龙任省粮食局局长;免去桂梅生的省粮食局局长职务;刘惠任省粮食局副局长(名列黄红之后); 相似文献
14.
15.
16.
《安徽省人民政府公报》2007,(1):40-40
皖政人字[2006]40号(2006年12月20日)免去胡平平的省教育厅副厅长职务。皖政人字[20o6]43号(2006年12月22日)虞海宁任省政务公开办公室副主任(副厅级); 相似文献
17.
18.
《安徽省人民政府公报》2012,(2):40-40
皖政人字[2011]35号(2011年11月23日)△免去徐成钢的黄山学院副院长职务。皖政人字(2011]45号(2011年12月27日)△施立业任省社会科学院副院长(试用期一年)。 相似文献
19.
《安徽省人民政府公报》2012,(22):39-40
皖政人字[2012)27号(2012年9月11日)王建刚任淮北师范大学校长(试用期一年),免去其安徽财经大学副校长职务;郑朝贵、吴开华任滁州学院副院长(试用期一年); 相似文献
20.
《安徽省人民政府公报》2011,(1):39-39
皖政人字[2010]35号(2010年12月13日)许崇信任省人民政府国有资产监督管理委员会主任;免去桂建平的省人民政府国有资产监督管理委员会主任职务;车敦安任省广播电影电视局局长;免去张苏洲的省广播电影电视局局长职务; 相似文献