共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《中华人民共和国国务院公报》1990,(26)
1990年1月16日 任命郁文、曲维镇、江流为中国社会科学院副院长。1990年10月23日 免去陈士能的轻工业部副部长职务。国务院任免人员 ~~ 相似文献
2.
3.
《中华人民共和国国务院公报》1986,(1)
一九八五年十一月十一日免去贾石的对外经济贸易部副部长职务。一九八五年十二月十日任命王书明为国务院副秘书长。任命刘积斌为航空工业部副部长。任命吴庆彤为国务院参事室主任,免去其国务院副秘书长职务。免去郑思远的国务院参事室主任职务。一九八五年十二月十四日任命马仪为中国石油化工总公司副董事长,免去其国家经济委员会副主任职务。 相似文献
4.
《中华人民共和国国务院公报》1985,(26)
一九八五年八月十九日任命柳随年、阎颖(女)为国务院副秘书长。任命常崇煊、彭玉(女)为国家计划生育委员会副主任。任命陈祖涛为中国汽车工业公司总经理。任命张德维兼任驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表。任命王赤极为常驻国际民用航空组织理事会代表。免去李灏的国务院副秘书长职务。 相似文献
5.
6.
《中华人民共和国国务院公报》1987,(8)
1987年3月23日任命马忠臣为国务院副秘书长。任命杜导正为新闻出版署署长。1987年4月13日任命阮崇武为国家科学技术委员会副主任。任命王济夫为文化部副部长。任命孙碗钟为国务院法制局局长。.了任命李庆伟、吴明瑜为国务院经济技术社会发展研究中心副总干事。免去安志文的国家 相似文献
7.
《中华人民共和国国务院公报》1990,(6)
1989年9月29日任命陈祖涛为国家科学技术委员会专职委员。1989年10月28日任命王立为驻芝加哥总领事。免去邓朝从的驻芝加哥总领事职务。1989年12月12日 相似文献
8.
《中华人民共和国国务院公报》1982,(10)
一九八二年四月十五日任命: 晏鸿亮为中华人民共和国驻特立尼达和多巴哥共和国大使馆参赞; 杨芳为中华人民共和国驻葡萄牙共和国大使馆参赞; 刘华为中华人民共和国驻尼泊尔王国大使馆参赞; 程绍良为中华人民共和国驻瑞典王国大使馆参赞; 相似文献
9.
《中华人民共和国国务院公报》1982,(6)
一、任命李鹏、李代耕、李伯宁为水利电力部副部长;二、任命姜习、潘遥、宋克仁、季铭为商业部副部长;三、任命郑拓彬、魏玉明、贾石、吕学俭为对外经济贸易部副部长,李克、陈洁、王品清为对外经济贸易部部长代表(副部长级);四、任命王瑞庭、何正璋为纺织工业部副部长;五、任命于洪恩、刘辉、叶青、胡富国为煤炭工业部副部长; 相似文献
10.
《中华人民共和国国务院公报》1983,(26)
任命:一、李灏、艾知生、吴庆彤、陈楚、顾明为国务院副秘书长,袁木、孙岳、张文寿、张镜源为国务院秘书长助理;二、姚广、钱其琛、宫达非、韩叙、温业湛为外交部副部长,韩念龙、符浩、何英为外交部顾问,周南、朱启祯、刘述卿为外交部部长助理;三、陈先、房维中、甘子玉、黄毅诚、金熙英、吕克白,赵东宛(兼)、何康(兼)、张寿、彭敏、王德瑛、柳随年为国家计划委员会副主任,柴树藩、李人俊、段云、薛暮桥、宋劭文为国家计划委员会顾问,干志坚、徐青、刘中一、周之英、任景德、 相似文献
11.
《中华人民共和国国务院公报》1987,(15)
1987年5月16日任命王芳为中国人民武装警察部队第一政委。任命曾培炎为电子工业部副部长。免去赵维臣的国家经济委员会副主任职务。免去曾宪林的国家科学技术委员会副主任、国家计划委员会副主任职务。 相似文献
12.
《中华人民共和国国务院公报》1987,(23)
1987年9月7日任命胡平为国家经济委员会副主任。任命范宝俊为民政部副部长。1987年9月16日免去康冀民的中华人民共和国驻康斯坦察总领事职务。 相似文献
13.
《中华人民共和国国务院公报》1984,(29)
一九八四年九月二十五日任命王珉(女)为化学工业部副部长。任命林汉雄为国家建筑材料工业局局长。免去杜恩训的国家建筑材料工业局局长职务。一九八四年十月十日任命陈士能为轻工业部副部长。任命陈敏章、顾英奇为卫生部副部长。一九八四年十月二十六日任命鲍克明为航天工业部副部长。一九八四年十一月二日 相似文献
14.
《中华人民共和国国务院公报》1988,(9)
1988年3月19日任命肖永定为轻工业部副部长。任命张万欣为国务院经济技术社会发展研究中心副总干事。免去王文哲的轻工业部副部长职务。免去张万欣的中国石油化工总公司副总经理职务。1988年4月6日任命怀国模为国防科学技术工业委员会副主任。任命沈觉人为对外经济贸易部副部长。 相似文献
15.
《中华人民共和国国务院公报》1986,(12)
一九八六年二月二十六日任命高占祥为文化部副部长。任命聂大江为广播电影电视部副部长。免去朱剑明的司法部副部长职务。免去郝平南的广播电视部副部长职务。一九八六年三月六日任命齐怀远为外交部副部长。任命曾宪林兼任国家计划委员会副主任。 相似文献
16.
《中华人民共和国国务院公报》1984,(23)
一九八四年八月一日至九月十一日任命周南、刘述卿、朱启祯为外交部副部长。任命宫达非为外交部顾问。任命苏和为国家民族事务委员会副主任。任命张凤祥、陆佑楣为水利电力部副部长。任命李代耕、李伯宁为水利电力部顾问。任命刘导生为中国文字改革委员会主任委员。任命陈原、陈章太、王均为中国文字改革委员会副主任委员。任命胡愈之、吕叔湘、王力、叶籁士、倪海曙、唐守愚、周有光为中国文字改革委 相似文献
17.
《中华人民共和国国务院公报》1987,(2)
一九八六年十一月二十二日任命周正庆为中国人民银行副行长。任命史大桢为水利电力部副部长。免去赵庆夫的水利电力部副部长职务。一九八六年十二月九日任命何光远、唐仲文、李守仁、丁孝浓为国家机械工业委员会副主任。 相似文献
18.
《中华人民共和国国务院公报》1989,(15)
1989年1月5日任命翁福培为驻纽约总领事(大使衔)。任命谭兴举为驻曼彻斯特总领事。免去翁福培的驻曼彻斯特总领事职务。免去汤兴伯的驻纽约总领事(大使衔)职务。 1989年2月5日免去彭耀明的驻蒂华纳总领事职务。 1989年5月31日任命唐树备为国务院台湾事务办公室副主任。 相似文献
19.
《中华人民共和国国务院公报》1986,(15)
一九八六年四月二日免去滕藤的国家科学技术委员会副主任职务。一九八六年五月三日任命姜习为国务院经济调节办公室副主任。任命杨海波兼任中国联合国教科文组织全国委员会主任。同意李正光辞去中国石油化工总公司副董事长职务。一九八六年五月十九日 相似文献
20.
《中华人民共和国国务院公报》1986,(26)
一九八六年八月四日任命王德衍为中国银行董事长。免去卜明的中国银行董事长职务。免去朱田顺的中国工商银行董事长职务。免去李绍禹的中国农业银行董事长职务。一九八六年八月二十七日任命张德江为民政部副部长。 相似文献