共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
《广西壮族自治区人民政府公报》2015,(6):32
2015年2月11日决定:陈海同志挂任广西国际博览事务局副局长(挂任期二年)。2015年2月15日决定:唐琮沅同志任广西钦州保税港区管理委员会主任(兼);免去曹坤华同志的广西钦州保税港区管理委员会主任职务。曹坤华同志任自治区工业和信息化委员会副主任(正厅长级);免去兰红星同志的自治区工业和信息化委员会副主任职务;免去戴翔同志的自治区工业和信息化委员会副主任职务。谢俊同志任自治区水产畜牧兽医局副局长(副厅长级)。 相似文献
2.
《广西壮族自治区人民政府公报》2013,(32):32
2013年10月8日免去韦乃扬同志的自治区司法厅副厅长职务,退休。史宝峰同志挂任自治区发展和改革委员会副主任(挂任期一年)。朱鼎朝同志挂任自治区工业和信息化委员会副主任(挂任期一年)。杨竹同志挂任自治区财政厅副厅长(挂任期二年)。汤洪涛同志挂任自治区商务厅副厅长(挂任期一年);张晓青同志挂任自治区商务厅副厅长(挂任期二年)。陈刚同志挂任自治区人民政府国有资产监督管理委员会副主任(挂任期一年)。 相似文献
3.
《广西壮族自治区人民政府公报》2015,(5):30
2015年1月22日决定:免去黄远山同志的自治区监察厅副厅长职务。2015年1月26日决定:武波同志(广西民族师范学院院长)试用期满正式任用,任职时间从2014年1月试用期开始时算起。廖斌同志(自治区工商行政管理局副局长)试用期满正式任用,任职时间从2014年1月试用期开始时算起。赵木林同志(自治区水文水资源局局长)试用期满正式任用,任职时间从2013年11月算起。 相似文献
4.
《广西壮族自治区人民政府公报》2015,(3):25-26
2014年12月31日决定:黄小川同志(女)任自治区人民政府副秘书长(兼)。免去梁志强同志的自治区发展和改革委员会副主任职务;免去李斌同志的自治区铁路建设办公室副主任(保留副厅长级)职务。免去李明同志的自治区民政厅副厅长职务,退休。李葆盛同志任自治区人民政府驻广州办事处主任; 相似文献
5.
《广西壮族自治区人民政府公报》2014,(5)
正2013年12月25日决定:免去黄日富同志的自治区旅游局副局长职务。2014年1月15日决定:钟夏平同志任广西科学院院长;免去黄日波同志的广西科学院院长职务。潘世庆同志任广西柳州钢铁(集团)公司董事长;免去梁景理的广西柳州钢铁(集团)公司董事长职务。匡达蔼同志任广西电影集团有限公司董事长;免去李华荣同志的广西电影集团有限公司董事长职务。庞文达同志任广西旅游发展集团有限公司董事长。免去黄家麒同志的自治区人民政府办公厅副巡视员职务,退休。 相似文献
6.
《广西壮族自治区人民政府公报》2016,(4):32
2015年1月12日决定:免去范力同志的中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会常务副主任(正厅长级)职务。2016年1月26日决定:徐书业同志任广西教育学院副院长(正厅级)。免去徐书业同志的钦州学院院长职务。 相似文献
7.
《广西壮族自治区人民政府公报》2014,(11):32
正2014年4月8日决定:李思敏同志任广西科技大学校长(试用期一年)。免去李思敏同志的桂林电子科技大学副校长职务。杨奔同志任梧州学院院长(试用期一年)。钟志英同志(女)任自治区侨务办公室巡视员。黄汝焜同志任自治区发展和改革委员会总经济师(试用期一年)。黎农同志任自治区公安厅国内安全保卫总队总队长(副厅长级,试用期一年); 相似文献
8.
《广西壮族自治区人民政府公报》2014,(7):32
正2014年2月10日决定:胡俊华同志任广西机场管理集团有限责任公司董事长;免去唐琮沅同志的广西机场管理集团有限责任公司董事长职务。蒋连生同志任自治区卫生和计划生育委员会副主任、巡视员。胡俊华同志任广西民航机场管理局局长;免去唐琮沅同志的广西民航机场管理局局长职务。2014年2月14日决定:杨和荣同志任自治区统计局局长;免去邱祖强同志的自治区统计局局长职务。 相似文献
9.
10.
《中华人民共和国国务院公报》2015,(7):92
2015年1月23日任命刘强为国务院国有资产监督管理委员会副主任;免去黄淑和、金阳的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务。任命隆国强为国务院发展研究中心副主任。任命王仲田为国务院南水北调工程建设委员会办公室副主任。2015年1月25日免去姚增科的监察部副部长职务。免去霍克的国家旅游局副局长职务。 相似文献
12.
13.
《贵州政报》2015,(1):58-59
<正>2014年12月8日,省人民政府决定(黔府任[2014]24号):黄健任贵州省教育厅副厅长;林浩任贵州省科学技术厅(贵州省知识产权局)副厅长(副局长);杨兴友任贵州省农业委员会副主任;沈新国任贵州省商务厅副厅长(试用期一年);舒勇任贵州省食品药品监督管理局(贵州省人民政府食品安全委员会办公室)食品安全总监(试用期一年);黄启明任贵州省公共服务管理办公室主任,在原贵州省公共资源交易管理办公室所任行政职务自然免除;余惠平、张洪任贵州省公共服务管理办公室副主任,在原贵州省公共资源交易管理办公室所任行政职务自然免除;黄远良任贵州省档案局(贵州省地方志编纂委员会办公室、贵州省档案馆)副局长(副主任、副馆长);李荣任贵州省人民政府政务服务中心主任(副厅长级); 相似文献
15.
16.
《北京市人民政府公报》2012,(2):88-88
【正】京政任[2011]240至246号市人民政府2011年11月28日第110次常务会议决定:韩利、李如刚任北京市市政市容管理委员会副主任(试用期一年)。免去赵玉斌的北京市人力资源和社会保障局副巡视员职务。免去王建华的北京市工商行政管理局副局长、北京市人民政府食品安全监督协调办公室副主任职务。 相似文献
17.
18.
《辽宁省人民政府公报》2014,(5):47
正辽宁省节水增粮行动领导小组2012年6月成立,负责组织实施全省节水增粮行动暨千万亩节水滴灌工程建设。近期,由于领导小组成员单位相关负责人已发生变动,为进一步做好全省千万亩节水滴灌各项工作,推动今后节水滴灌工程建设顺利开展,辽宁省对节水增粮领导小组组成人员进行重新调整,名单如下:组长:陈政高省长副组长:赵化明(副省长)、葛海鹰(省政府副秘书长)、史会云(省水利厅厅长)。 相似文献
19.
《辽宁省人民政府公报》2014,(9):47
正辽宁省防治艾滋病工作委员会组成人员在2008年进行了调整。近年来,由于原省防治艾滋病工作委员会成员工作变动较大,现对省防治艾滋病工作委员会组成人员进行如下调整:主任:贺旻省政府副省长副主任:何庆良(省政府副秘书长)、王大南(省卫生计生委主任)。成员:盖成立(省委宣传部副部长)、路通(省发展改革委员会副主任)、王庆东(省教育厅副厅长)、穆晓森(省科学技术厅副巡视员)、蔺晓刚(省经济和信息化委员会副主任)、马剑(省民族事务委员会副主任)、林鲁波(省公安厅副厅长)、马涛(省民政厅副厅长)、单成繁(省司法厅副厅长)、金允坤(省财政厅副厅长)、王祖申(省人力资源和社会保障厅副厅长)、葛方(省交通厅副厅长)、佟昭(省文化厅副厅 相似文献
20.
《辽宁省人民政府公报》2011,(11):48
为加强对全省高中等教育招生考试工作的领导,根据实际工作需要,拟对省高中等教育招生考试委员会的组成人员进行调整,调整后的省高中等教育招生考试委员会组成单位及人员如下: 相似文献