共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
《中华人民共和国国务院公报》2012,(5):72
2011年9月19日任命宋涛、程国平为外交部副部长;免去吕国增、李金章的外交部副部长职务。2012年1月8日任命崔玉英(女)为国务院新闻办公室副主任;免去董云虎的国务院新闻办公室副主任职务。免去魏礼群的国家行政学院副院长职务。任命励小捷为国家文物局局长;免去单霁翔的国家文物局局长职务。 相似文献
2.
3.
《中华人民共和国国务院公报》2008,(29):48-48
2008年7月18日:任命王光亚、李辉、何亚非为外交部副部长。2008年8月24日:免去张业遂的外交部副部长职务。2008年9月19日:任命孟建民为国务院国有资产监督管理委员会副主任;免去王瑞祥的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务。 相似文献
4.
5.
《中华人民共和国国务院公报》2012,(6):64
2011年12月15日任命张越为常驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表;免去刁鸣生的常驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表职务。2012年2月12日任命连维良为国家发展和改革委员会副主任。任命王保安为财政部副部长。任命胡存智为国土资源部副部长;免去负小苏的国土资源部副部长职务。 相似文献
6.
《中华人民共和国国务院公报》2007,(24):48-48
2007年6月10日:
任命张弘力为财政部副部长。
2007年6月12日:
任命师淑云(女)为常驻联合国教科文组织代表;免去张学忠的常驻联合国教科文组织代表职务。 相似文献
7.
8.
《中华人民共和国国务院公报》2012,(25):88
2012年6月28日免去汪永清的国务院副秘书长职务。2012年7月11日任命李东荣为中国人民银行副行长。2012年7月26日任命滕佳材为国家工商行政管理总局副局长;免去钟攸平的国家工商行政管理总局副局长职务。2012年8月6日任命王仲伟为文化部副部长;免去其国务院新闻办公室副主任职务。2012年8月9日任命顾朝曦为民政部副部长;免去孙绍骋的民政部副部长职务。2012年8月16日免去罗平飞的民政部副部长职务。 相似文献
9.
10.
11.
《中华人民共和国国务院公报》2012,(4):64
2011年11月9日任命李家洋为农业部副部长,免去其中国科学院副院长职务。2011年11月24日任命胡占凡为中央电视台台长;免云焦利的中央电视台台长职务。2011年12月2日任命焦利为国家新闻出版总署副署长;免去李东东(女)的国家新闻出版总署副署长职务。2011年12月15日任命夏敬源为常驻联合国粮农机构代表;免去李正东的常驻联合国粮农机构代表职务。2011年12月26日免去廖晓军的财政部副部长职务。免去钱冠林的国家税务总局副局长职务。免去韩康的国家行政学院副院长职务。任命雷鸣山为国务院三峡工程建设委员会办公室(国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公 相似文献
12.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(19):48-48
2006年4月27日:任命王野平为国家电力监管委员会副主席;免去邵秉仁的国家电力监管委员会副主席职务。免去段瑞春、姜均露的国有重点大型企业监事会主席职务。 相似文献
13.
《中华人民共和国国务院公报》2012,(31):64
2012年10月11日任命杨克勤为国家行政学院副院长。2012年10月12日任命戴均良为民政部副部长。任命董伟为文化部副部长;免去王文章的文化部副部长职务。任命蔡其华(女)为水利部副部长,免去其长江水利委员会主任职务;任命刘雅鸣(女)为长江水利委员会主任。 相似文献
14.
《中华人民共和国国务院公报》2012,(18):88
2012年5月8日免去庹震的新华通讯社副社长职务。任命李继平、王明珠(女)为国务院食品安全委员会办公室副主任。2012年5月11日任命徐科(女)为卫生部副部长。2012年5月20日任命陈改户为国家民族事务委员会副主任;免去吴仕民的国家民族事务委员会副主任职务。2012年5月30日 相似文献
15.
16.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(17):48-48
2006年4月10日:任命丹珠昂奔为国家民族事务委员会副主任;免去周明甫的国家民族事务委员会副主任职务。任命黄丹华(女)为国务院国有资产监督管理委员会副主任;免去吴晓华的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务。2006年4月24日: 相似文献
17.
18.
《中华人民共和国国务院公报》2008,(22):48-48
2008年6月9日:任命杨焕宁为公安部副部长(正部长级);免去白景富的公安部副部长职务。2008年6月27日:免去李剑阁的国务院发展研究中心副主任职务。任命雷加富为国务院三峡工程建设委员会办公室(国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室)副主任;免去高金榜的国务院三峡工程建设委员会办公室(国务院三峡工程建设委员会三峡 相似文献
19.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(22):79-80
2013年6月24日
任命林建华为浙江大学校长,免去其重庆大学校长职务;任命周绪红为重庆大学校长,免去其兰州大学校长职务;任命王乘为兰州大学校长(副部长级)。 相似文献
20.
《中华人民共和国国务院公报》2009,(26):48-48
2009年6月22日
任命张丕民为国家广播电影电视总局副局长;免去雷元亮的国家广播电影电视总局副局长职务。
2009年7月14日
免去范小建的农业部副部长职务。 相似文献