共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
《中华人民共和国国务院公报》2004,(3):48-48
2003年11月20日:任命李立国为民政部副部长。任命吴爱英(女)为司法部副部长。任命王钧为国家体育总局副局长。2003年11月23日:任命高虎城为商务部副部长。 相似文献
3.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(19):48-48
2006年4月27日:任命王野平为国家电力监管委员会副主席;免去邵秉仁的国家电力监管委员会副主席职务。免去段瑞春、姜均露的国有重点大型企业监事会主席职务。 相似文献
4.
5.
《中华人民共和国国务院公报》2008,(28):48-48
2008年8月23日:免去童安炎的国有重点大型企业监事会主席职务。
任命陈求发为国家原子能机构主任;免去孙勤的国家原子能机构主任职务。 相似文献
6.
《中华人民共和国国务院公报》2011,(2):64-64
2010年11月7日任命韩俊为国务院发展研究中心副主任。2010年12月13日任命时希平为国有重点大型企业监事会主席;免去崔世安的国有重点大型企业监事会主席职务。2010年12月14日任命殷晓静(女)为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任。 相似文献
7.
《中华人民共和国国务院公报》2003,(26):48-48
2003年3月12日: 免去黄永安的常驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表职务。 2003年5月1日: 任命张万海为常驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表。 相似文献
8.
《中华人民共和国国务院公报》2004,(20):48-48
2004年4月23日: 任命孙来燕为国防科学技术工业委员会副主任兼国家航天局局长,虞列贵为国防科学技术工业委员会副主任;免去栾恩杰的国防科学技术工业委员会副主任兼国家航天局局长职务,于宗林的国防科 相似文献
9.
《中华人民共和国国务院公报》2009,(28):48-48
2009年9月10日
任命王作安为国家宗教事务局局长;免去叶小文的国家宗教事务局局长职务。
2009年9月15日
任命崔海容为国家预防腐败局副局长(专职,副部长级)。任命何家成为国家行政学院副院长,免去其国有重点大型企业监事会主席职务。 相似文献
10.
《中华人民共和国国务院公报》2004,(32):47-48
2004年7月3日: 任命徐泽为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任,免去其国务院港澳事务办公室副主任职务;任命张晓明为国务院港澳事务办公室副主任。 免去王毅的外交部副部长职务。2(X)4年7月21日: 任命尹成杰为农业部副部长,免去其国务院研究室副主任职务;任命牛盾为 相似文献
11.
《中华人民共和国国务院公报》2004,(7):48-48
2003年11月30日:任命苏宁为中国人民银行副行长。2003年12月19日:任命屈万祥为监察部副部长。2003年12月26日:任命陈宜瑜为第五届国家自然科学基金委员会主任,免去其中国科学院副院长职务。 相似文献
12.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(14):88-88
2013年4月26日任命蔡名照为国务院新闻办公室主任,鲁炜为国务院新闻办公室副主任。任命鲁炜为国家互联网信息办公室主任。马凯不再兼任国家行政学院院长职务;杨晶兼任国家行政学院院长。任命李继平为国有重点大型企业监事会主席;免去丹笑山的国有重点大型企业监事会主席职务。2013年4月27日陈奎元不再担任中国社会科学院院长职务;任命王伟光为中国社会科学院院长,赵胜轩为中国社会科学院副院长。 相似文献
13.
14.
15.
《中华人民共和国国务院公报》2003,(10):48-48
2003年1月16日:任命崔占福为国务院参事室主任,免去其国务院副秘书长职务;免去徐志坚的国务院参事室主任职务。2003年1月29日: 任命石峰为新闻出版总署副署长。免去许智宏的中国科学院副院长职务。 相似文献
16.
《中华人民共和国国务院公报》2007,(24):48-48
2007年6月10日:
任命张弘力为财政部副部长。
2007年6月12日:
任命师淑云(女)为常驻联合国教科文组织代表;免去张学忠的常驻联合国教科文组织代表职务。 相似文献
17.
18.
《中华人民共和国国务院公报》2004,(1):48-48
2003年10月28日: 任命孙松璞为海关总署副署长。2003年10月30日: 任命蒲海清为国务院三峡工程建设委员会办公室(国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室)主任;免去郭树言的国务院三峡工程建设委员会办公室(国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室)主任职务。2003年10 相似文献
19.
20.