共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(33):48-48
2006年2月24日:任命张明为常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住居规划署代表,免去郭崇立的常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住居规划署代表职务;任命唐国强为常驻联合国工业发展组织代表、常驻国际原子能机构代表,免去吴海龙的常驻联合国工业发展组织代表、常驻国际原子能机构代表职务。2006年4月29日: 相似文献
2.
3.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(34):71-72
2013年2月21日任命董晓军为常驻国际海底管理局代表处代表;免去郑清典的常驻国际海底管理局代表处代表职务。2013年9月18日免去王继亮的新疆生产建设兵团副政委职务。2013年9月19日 相似文献
4.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(22):48-48
2006年4月29日:任命马涛为驻国际民用航空组织理事会代表;免去张亚峰的驻国际民用航空组织理事会代表职务。2006年6月4日:任命刘士余为中国人民银行副行长。 相似文献
5.
6.
《中华人民共和国国务院公报》2006,(17):48-48
2006年4月10日:任命丹珠昂奔为国家民族事务委员会副主任;免去周明甫的国家民族事务委员会副主任职务。任命黄丹华(女)为国务院国有资产监督管理委员会副主任;免去吴晓华的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务。2006年4月24日: 相似文献
7.
《中华人民共和国国务院公报》2009,(26):48-48
2009年6月22日
任命张丕民为国家广播电影电视总局副局长;免去雷元亮的国家广播电影电视总局副局长职务。
2009年7月14日
免去范小建的农业部副部长职务。 相似文献
8.
9.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(22):79-80
2013年6月24日
任命林建华为浙江大学校长,免去其重庆大学校长职务;任命周绪红为重庆大学校长,免去其兰州大学校长职务;任命王乘为兰州大学校长(副部长级)。 相似文献
10.
11.
12.
13.
《中华人民共和国国务院公报》2008,(28):48-48
2008年8月23日:免去童安炎的国有重点大型企业监事会主席职务。
任命陈求发为国家原子能机构主任;免去孙勤的国家原子能机构主任职务。 相似文献
14.
15.
16.
17.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(27):80-80
2013年6月13日任命李保东为外交部副部长。免去马朝旭、乐玉成的外交部部长助理职务。2013年8月9日任命傅政华为公安部副部长(兼)。 相似文献
18.
《中华人民共和国国务院公报》2014,(9):88-88
2013年9月25日 任命黎弘为常驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表;免去张越的常驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表职务。2013年10月5日 任命刘显法为常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住区规划署代表;免去刘光源的常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住区规划署代表职务。 相似文献
19.
《中华人民共和国国务院公报》2013,(13):87-88
2012年10月14日 任命陈旭为常驻禁止化学武器组织代表;免去张军的常驻禁止化学武器组织代表职务。
2013年4月18日 任命史玉波、刘琦、王禹民为国家能源局副局长(副部长级),张玉清、许永盛为国家能源局副局长。 相似文献
20.
《中华人民共和国国务院公报》2007,(24):48-48
2007年6月10日:
任命张弘力为财政部副部长。
2007年6月12日:
任命师淑云(女)为常驻联合国教科文组织代表;免去张学忠的常驻联合国教科文组织代表职务。 相似文献